5 svar
115 visningar
johannes121 är nöjd med hjälpen!
johannes121 57
Postad: 12 sep 2020

Skapa ett prov

Hejsan,

Jag har fastnat på uppgiften nedan. I uppgiften a) tänker jag att vi använder permutationer, eftersom vi tar hänsyn till frågornas ordning. Alltså att vi väljer 20 P 4, 15 P 4 och 10 P 2 och använder multiplikationsprincipen. Men jag får fel svar.

 

I b) uppgiften tänker jag på samma sätt som ovanstående, och då får jag rätt svar. Jag ser ingen skillnad på de två frågeställningarna, hur skiljer sig fråga a från fråga b?

 

Tack på förhand!

 

I uppgift b) står "provet skall vara indelat med först E-uppgifter sedan C-uppgifter och sist A-uppgifter"

i uppgift a) står inte det, så det är skillnaden

I a-fallet kan frågorna vara t ex i ordningen ECAECAECEC, det är inte tillåtet i b-frågan.

johannes121 57
Postad: 12 sep 2020

I fall a), kan man då säga att det blir 20 C 4 * 15 C 4 * 10 C 2?

johannes121 skrev:

I fall a), kan man då säga att det blir 20 C 4 * 15 C 4 * 10 C 2?

Kan du skriva tydligare hur du menar din beräkning? Jag kan inte tolka det du har skrivit. Ståt C för kombinationer?

I båda uppgift a) och b) gäller att man ska välja ut de tio uppgifterna på samma sätt, dvs
4 av 20 E-uppgifter, 4 av 15 C-uppgifter och 2 av 10 A-uppgifter.

Detta kan göras på   20x19x18x17 x 15x14x13x12 x 10x9  olika sätt   (=342839952000)

Nu ska dessa tio uppgifter (kalla dom EEEECCCCAA) placeras i viss ordning .

I uppgift a)  kan de placeras hur som helst, huller om buller, det blir därmed på  10! olika sätt (=3628800)

I uppgift b)  ska alla fyra E-uppgifter stå på de första fyra platserna, det går att göra på 4! olika sätt (=24)
                        ska alla fyra C-uppgifter stå på de mellersta fyra platserna, det går att göra på 4! olika sätt (=24)
                       ska alla två A-uppgifter stå på de sista två platserna, det går att göra på 2! olika sätt (=2)

                       inplaceringen av alla tio uppgifterna kan därför göras på 24x24x2 olika sätt (=1152)

 

 

Visa spoiler

Svaret på uppgift a) blir därför  342839952000 x 3628800 = 1244097617817600000

Svaret på uppgift b) blir därför 342839952000  x 1152        = 394951624704000

Svara Avbryt
Close